GRUPO MEPRODIR SL
Dirección social Alam de Cervantes, 21
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social GRUPO MEPRODIR SL
CIF B73298473
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/04/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO MEPRODIR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO MEPRODIR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maria Del Carmen Romera Lopez | Administrador Unico | 22/08/2017 | 31/07/2023 |
Juan Francisco Romera Lopez | Administrador Unico | 26/02/2014 | 27/04/2017 |
Alfonso Romera Lopez | Administrador Solidario | 26/02/2014 | |
Juan Francisco Romera Lopez | Administrador Solidario | 26/02/2014 |
ACTOS BORME DE GRUPO MEPRODIR SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 206, S 8, H MU 45003, I/A 6 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 205, S 8, H MU 45003, I/A 5 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-30
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2016 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 205, S 8, H MU 45003, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-30
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2015 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 205, S 8, H MU 45003, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-30
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2014 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 205, S 8, H MU 45003, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-30
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2013 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 205, S 8, H MU 45003, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-30
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2012 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 205, S 8, H MU 45003, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-30
- Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2011 mediante certificacion del organo de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 205, S 8, H MU 45003, I/A 4 (22/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-164-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 205, S 8, H MU 45003, I/A 3 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 205, S 8, H MU 45003, I/A 2 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-30