GRUPO LUZ PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Provincia La Rioja
Razón Social GRUPO LUZ PARTNERS SL
CIF B60144656
Capital Social 76028.03 Euros
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Martin Labarquilla Javier
VINCULACIONES DE GRUPO LUZ PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO LUZ PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Labarquilla Javier | Presidente | 01/08/2012 | 30/06/2014 |
Martin Labarquilla Javier | Consejero | 01/08/2012 | 30/06/2014 |
Osaba Martinez Cecilio | Secretario | 01/08/2012 | 30/06/2014 |
Osaba Martinez Cecilio | Consejero | 01/08/2012 | 30/06/2014 |
Osaba Martinez Cecilio | Apoderado | 01/08/2012 | 30/06/2014 |
Zuazo Gonzalez David | Consejero | 01/08/2012 | 30/06/2014 |
Osaba Martinez Cecilio | Administrador Unico | 01/08/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO LUZ PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 36, S 8, H LO 6717, I/A 9 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-26
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 36, S 8, H LO 6717, I/A 9 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-26
- RECTIFICADA la inscripción 5&, en cuanto al segundo apellido del presidente del consejo de administración, cuyo nombre es Javier MARTIN ALBERQUILLA, y no "Labarquilla", como por error se dijo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 36, S 8, H LO 6717, I/A 8 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-26
Capital Anterior: | 66.111,33 | Euros |
Aumento de capital: | 9.916,70 | Euros |
Capital Actual: | 76.028,03 | Euros |
Porcentaje: | 15,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 35, S 8, H LO 6717, I/A 7 (17/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-186-26
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 34, S 8, H LO 6717, I/A 6 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 34, S 8, H LO 6717, I/A 5 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-26
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 34, S 8, H LO 6717, I/A 5 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 584 , F 34, S 8, H LO 6717, I/A 5 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-26
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-214-26
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-215-26