GRUPO INVERSOR NN SL
Dirección social C/ BAUHINIAS DE BAVIERA, CALETA DE VELEZ 16
Municipio Vélez-Málaga
Provincia Málaga
Razón Social GRUPO INVERSOR NN SL
CIF B93577732
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 27/10/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO INVERSOR NN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO INVERSOR NN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Dominguez Juan Luis | Socio Unico | 27/08/2018 | 19/09/2019 |
Perez Dominguez Juan Luis | Administrador Unico | 27/08/2018 | 19/09/2019 |
Casado Vellisca Ignacio | Administrador Solidario | 31/10/2017 | 27/08/2018 |
Perez Dominguez Juan Luis | Administrador Solidario | 31/10/2017 | 27/08/2018 |
ACTOS BORME DE GRUPO INVERSOR NN SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5665, L 4572, F 163, S 8, H MA141948, I/A 3 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5665, L 4572, F 163, S 8, H MA141948, I/A 3 (19/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-29
- C/ BAUHINIAS DE BAVIERA, CALETA DE VELEZ 16 (VELEZ-MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5665, L 4572, F 162, S 8, H MA141948, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5665, L 4572, F 162, S 8, H MA141948, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5665, L 4572, F 162, S 8, H MA141948, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5665, L 4572, F 162, S 8, H MA141948, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5665, L 4572, F 162, S 8, H MA141948, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5665, L 4572, F 162, S 8, H MA141948, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
Dirección:URB ALGAIDA - BLOQUE A, APARTAMENTO 504, MIJAS CO (MIJAS)
Comienzo de operaciones:27/10/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Actividad principal: La compraventa, permuta, adquisición y enajenación de terrenos e inmuebles rústicos y urbanos. CNAE 6810 "Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia". Actividad secundaria: - La promoción de viviendas, locales, edificios industriales, comerciales, residenciales. - La
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5665, L 4572, F 162, S 8, H MA141948, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29