GRUPO INVERCAN PROPERTIES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Asturias, 94
Código Postal 28248
Municipio Hoyo de Manzanares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO INVERCAN PROPERTIES SL
CIF B84731934
Capital Social 470994.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO INVERCAN PROPERTIES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO INVERCAN PROPERTIES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Merino Lopez Ruth | Administrador Unico | 13/05/2019 | 15/06/2023 |
Merino Lopez Ruth | Liquidador | 15/06/2023 | 15/06/2023 |
Lopez Cachon Maria Jesus | Administrador Unico | 15/02/2019 | 13/05/2019 |
Lopez Cachon Maria Jesus | Administrador Solidario | 14/12/2017 | 15/02/2019 |
Merino Aguilar Pablo | Administrador Solidario | 14/12/2017 | 15/02/2019 |
ACTOS BORME DE GRUPO INVERCAN PROPERTIES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 120, S 8, H M 408978, I/A 8 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 120, S 8, H M 408978, I/A 8 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 120, S 8, H M 408978, I/A 8 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 120, S 8, H M 408978, I/A 8 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
- AVDA DE ASTURIAS 94 - -LA BERZOSA- (HOYO DE MANZANARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 120, S 8, H M 408978, I/A 7 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
- C/ BELGRADO 27 - POLIGONO EUROPOLIS (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 120, S 8, H M 408978, I/A 6 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 120, S 8, H M 408978, I/A 6 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 120, S 8, H M 408978, I/A 6 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 120, S 8, H M 408978, I/A 6 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22842 , F 119, S 8, H M 408978, I/A 5 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28