GRUPO INTEGRAL PUBLYCOM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Rubinstein, 4
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO INTEGRAL PUBLYCOM SL
CIF B60541786
Capital Social 606667.43 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 29/03/1994
Página Web www.igriega.net
Órgano Administración Administrador único
Auditor GMP AUDITORES SA
VINCULACIONES DE GRUPO INTEGRAL PUBLYCOM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO INTEGRAL PUBLYCOM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albiol Plans Jordi | REP.ADM.CONC | 02/02/2016 | 24/05/2017 |
GMP AUDITORES SA | Auditor | 09/02/2009 | 24/05/2017 |
RCD CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 02/02/2016 | 24/05/2017 |
Galofre Bofill Carlos | Administrador Unico | 19/04/2011 | 11/11/2016 |
Farre Torras Manuel | Consejero | 04/03/2010 | 19/04/2011 |
Font Formosa Pedro | Consejero | 04/03/2010 | 19/04/2011 |
Galofre Bofill Carlos | Presidente | 04/03/2010 | 19/04/2011 |
Galofre Bofill Carlos | Consejero | 04/03/2010 | 19/04/2011 |
Galofre Bofill Carlos | Consejero Delegado | 04/03/2010 | 19/04/2011 |
Garcia Nieto Portabella Borja | Consejero | 04/03/2010 | 19/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO INTEGRAL PUBLYCOM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 145, S 8, H B 112883, I/A 24 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 980/2015, AUTO FIRME DE FECHA 29/03/2017, POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 145, S 8, H B 112883, I/A 24 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 145, S 8, H B 112883, I/A 24 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-100-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 980/2015, AUTO FIRME DE FECHA 12/12/2016, ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 145, S 8, H B 112883, I/A 23 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 144, S 8, H B 112883, I/A 22 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 980/2015, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 26/04/2016, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y 13/09/2016, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 144, S 8, H B 112883, I/A 22 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 144, S 8, H B 112883, I/A 22 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 980/2015, AUTO FIRME DE FECHA 14/12/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 143, S 8, H B 112883, I/A 21 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 143, S 8, H B 112883, I/A 21 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-08
- (CNAE 7311)AMPLIAR A: LA COMPRAVENTA,PARCELACION,URBANIZACION,EXPLOTACION DE TODA CLASE DE TERRENOS Y FINCAS,YA SEAN RUSTICAS O URBANAS,SU EDIFICACION,ARRENDAMIENTO,SALVO EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO ACTIVO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 143, S 8, H B 112883, I/A 20 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08