GRUPO INTEGRADO 786 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Miraflors, 19
Código Postal 08905
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO INTEGRADO 786 SL
CIF B65492290
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO INTEGRADO 786 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO INTEGRADO 786 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ishtiaq Ahmed | Liquidador | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
Ishtiaq Ahmed | Administrador Unico | 25/11/2011 | 30/04/2015 |
Shahid Shaukat | Administrador Unico | 31/01/2011 | 25/11/2011 |
ACTOS BORME DE GRUPO INTEGRADO 786 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42333 , F 37, S 8, H B 404195, I/A 4 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42333 , F 37, S 8, H B 404195, I/A 4 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42333 , F 37, S 8, H B 404195, I/A 4 (30/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO:ISHTIAQ AHMED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42333 , F 37, S 8, H B 404195, I/A 3 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42333 , F 36, S 8, H B 404195, I/A 2 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42333 , F 36, S 8, H B 404195, I/A 2 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO EL UNICO SOCIO:DON SHAHID SHAUKAT
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42333 , F 34, S 8, H B 404195, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42333 , F 34, S 8, H B 404195, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08
Dirección:AV MIRAFLORES Num.19 P.3 PTA.1 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Comienzo de operaciones:25/01/11
Capital:3.010,00 Euros
Objeto social:PROMOCION,CONSTRUCCION,REHABILITACION,COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES. COMERCIO AL MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS,DE DECORACION,PRENDAS DE VESTIR,ZAPATERIA,BISUTERIA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y PEQUEÑOS ELECTRODOMESTICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42333 , F 34, S 8, H B 404195, I/A 1 (31/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-08