GRUPO INMOBILIARIO PARAMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santiago, 15
Código Postal 47001
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social GRUPO INMOBILIARIO PARAMO SL
CIF B47613245
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/09/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario PRIMEVA SL
VINCULACIONES DE GRUPO INMOBILIARIO PARAMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO INMOBILIARIO PARAMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Caballero Julio | Consejero Delegado Solidario | 08/10/2009 | 30/09/2015 |
Muñoz Caballero Julio | Presidente | 08/10/2009 | 30/09/2015 |
Muñoz Caballero Julio | Consejero | 08/10/2009 | 30/09/2015 |
Muñoz Toro Julio Atanasio | Secretario | 08/10/2009 | 30/09/2015 |
Muñoz Toro Julio Atanasio | Consejero Delegado Mancomunado | 08/10/2009 | 30/09/2015 |
Muñoz Toro Julio Atanasio | Consejero | 08/10/2009 | 30/09/2015 |
Muñoz Toro Oscar | Consejero Delegado Mancomunado | 08/10/2009 | 30/09/2015 |
Muñoz Toro Oscar | Consejero | 08/10/2009 | 30/09/2015 |
PRIMEVA SL | Socio Unico | 27/07/2015 | 30/09/2015 |
Mata Salvador Jose Antonio | Administrador Solidario | 08/10/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO INMOBILIARIO PARAMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 70, S 8, H VA 20513, I/A 4 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 70, S 8, H VA 20513, I/A 4 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-47
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 70, S 8, H VA 20513, I/A 4 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-47
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 70, S 8, H VA 20513, I/A 3 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-146-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-126-47
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 70, S 8, H VA 20513, I/A 2 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-47
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 70, S 8, H VA 20513, I/A 2 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 70, S 8, H VA 20513, I/A 2 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-127-47