GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Provincia Valencia
Razón Social GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
CIF B96706510
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elum Baldres Inmaculada | Administrador Concursal | 25/07/2013 | 23/07/2014 |
Alfonso Molto Juan Jose | Consejero Delegado Solidario | 13/04/2010 | 26/07/2013 |
Alfonso Molto Juan Jose | Presidente | 26/07/2013 | |
Alfonso Molto Juan Jose | Consejero | 26/07/2013 | |
Peiro Faus Herminio Juan | Consejero Delegado Solidario | 13/04/2010 | 26/07/2013 |
Peiro Faus Herminio Juan | Consejero | 26/07/2013 | |
Pellicer Camarena Fernando | Consejero | 26/07/2013 | |
Perez Lloret Jose Jaime | Consejero Delegado Solidario | 13/04/2010 | 26/07/2013 |
Perez Lloret Jose Jaime | Secretario | 26/07/2013 | |
Perez Lloret Jose Jaime | Consejero | 26/07/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 11 M (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 11 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
Nif:B96706510
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Elum Baldres Inmaculada
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:22/02/2012
Número Procedimiento Concursal:46/2012
Datos Registrales:
Tomo:
5940
Libro:
3246
Folio:
17
Hoja:
8-57449
Inscripción:
11
Fecha Inscripción23/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 11 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
Nif:B96706510
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:25/06/2014
Número Procedimiento Concursal:46/2012
Datos Registrales:
Tomo:
5940
Libro:
3246
Folio:
17
Hoja:
8-57449
Inscripción:
11
Fecha Inscripción23/07/2014
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 11 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 10 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
Nif:B96706510
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:12/06/2012
Número Procedimiento Concursal:46/2012
Datos Registrales:
Tomo:
5940
Libro:
3246
Folio:
17
Hoja:
8-57449
Inscripción:
10
Fecha Inscripción26/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 10 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
Nif:B96706510
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Parte Dispositiva:
Se acuerda la apertura de la fase de liquidación. Quedan en suspenso las facultades de administración y disposición del Administrador de la empresa concursada. Se declara la disolución de la mercantil concursada, lo que conlleva el cese de la Administración Societaria, que será sustituida por el Ad
Fecha de Resolución:12/06/2012
Número Procedimiento Concursal:46/2012
Datos Registrales:
Tomo:
5940
Libro:
3246
Folio:
17
Hoja:
8-57449
Inscripción:
10
Fecha Inscripción26/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 10 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 10 (26/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
Nif:B96706510
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:22/02/2012
Número Procedimiento Concursal:46/2012
Datos Registrales:
Tomo:
5940
Libro:
3246
Folio:
17
Hoja:
8-57449
Inscripción:
9
Fecha Inscripción25/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 9 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO INMOBILIARIO LES MARINES SL
Nif:B96706510
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Elum Baldres Inmaculada
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:22/02/2012
Número Procedimiento Concursal:46/2012
Datos Registrales:
Tomo:
5940
Libro:
3246
Folio:
17
Hoja:
8-57449
Inscripción:
9
Fecha Inscripción25/07/2013
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5940, L 3246, F 17, S 8, H V 57449, I/A 9 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-46