GRUPO INDUSTRIAL CATENSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Emporda, 5
Código Postal 08130
Municipio Santa Perpètua de Mogoda
Provincia Barcelona
Razón Social GRUPO INDUSTRIAL CATENSA SA
CIF A08380586
Actividad Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.
Auditor LOAN AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GRUPO INDUSTRIAL CATENSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO INDUSTRIAL CATENSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bernat Freixas Jose Maria | REP.ADM.CONC | 19/10/2012 | 29/11/2017 |
BMR ADVOCATS I ECONOMISTES SLP | Administrador Concursal | 19/10/2012 | 29/11/2017 |
LOAN AUDITORES SL | Auditor | 15/02/2010 | 29/11/2017 |
Gabriele Zanella | Consejero | 05/04/2013 | |
Gonzalez Roquete Joaquin | Secretario No Consejero | 05/04/2013 | |
Guglielmo Piumetti | Vicepresidente | 05/04/2013 | |
Guglielmo Piumetti | Consejero | 05/04/2013 | |
Guglielmo Piumetti | Consejero Delegado | 05/04/2013 | |
Sergio Panza | Presidente | 05/04/2013 | |
Sergio Panza | Consejero | 05/04/2013 |
ACTOS BORME DE GRUPO INDUSTRIAL CATENSA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 225, S 8, H B 89737, I/A 54 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 142/2012, AUTO FIRME DE FECHA 16/10/2017, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 225, S 8, H B 89737, I/A 54 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 225, S 8, H B 89737, I/A 54 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 224, S 8, H B 89737, I/A 53 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 142/2012, AUTO FIRME DE FECHA 11/03/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 224, S 8, H B 89737, I/A 53 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 224, S 8, H B 89737, I/A 53 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
- JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 142/2012, AUTO FIRME DE FECHA 16/03/2012, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 223, S 8, H B 89737, I/A 52 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37674 , F 223, S 8, H B 89737, I/A 52 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08