GRUPO IDEALISIMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Transicion Española, 26
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO IDEALISIMO SL
CIF B04760781
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 12/02/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AVATEL TELECOM SA
VINCULACIONES DE GRUPO IDEALISIMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO IDEALISIMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Alvarez Jose Ignacio | Apoderado Solidario | 24/01/2022 | 14/11/2022 |
Autran Perez Ignacio | Apoderado Solidario | 24/01/2022 | 14/11/2022 |
AVATEL TELECOM SA | Socio Unico | 24/01/2022 | 14/11/2022 |
Del Corro Garcia-lomas Jose Maria | Apoderado Solidario | 24/01/2022 | 14/11/2022 |
Gomez Jimenez Jorge | Administrador Solidario | 24/01/2022 | 14/11/2022 |
Llinares Tarriño Jose Miguel | Apoderado Solidario | 24/01/2022 | 14/11/2022 |
Rodriguez Filgueira Victor Manuel | Administrador Solidario | 24/01/2022 | 14/11/2022 |
Carrillo Navarro Francisco | Socio Unico | 26/02/2013 | 24/01/2022 |
Carrillo Navarro Francisco | Administrador Unico | 26/02/2013 | 24/01/2022 |
ACTOS BORME DE GRUPO IDEALISIMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 10, S 8, H M 771696, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 10, S 8, H M 771696, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
- - La prestación de toda clase servicios de telecomunicaciones a través de redes de comunicación electrónicas. o El desarrollo de las infraestructuras necesarias para la creación de redes de comunicación por cualquier procedimiento inalámbrico o por cable. o La compraventa e instalación de antenas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 7, S 8, H M 771696, I/A 2 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
- AVDA DE LA TRANSICION ESPAÑOLA 26 - EDIFICIO F (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 7, S 8, H M 771696, I/A 2 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
- Otras modificaciones estatutarias: Aprobado nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43718 , F 7, S 8, H M 771696, I/A 2 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 26, S 8, H AL 40826, I/A 7 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-04
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 25, S 8, H AL 40826, I/A 6 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-04
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 25, S 8, H AL 40826, I/A 5 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-04
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 23, S 8, H AL 40826, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-04
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1550 , F 23, S 8, H AL 40826, I/A 3 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-04