GRUPO HOSTELERO SALABE MURCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Maestros Nacionales, 20
Código Postal 30154
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social GRUPO HOSTELERO SALABE MURCIA SL
CIF B73561862
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otros alojamientos
Fecha de Constitución 19/12/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO HOSTELERO SALABE MURCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO HOSTELERO SALABE MURCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angel Antonio Cano Diaz | Administrador Mancomunado | 04/12/2009 | 19/06/2015 |
Enrique Ruiperez Vargas | Administrador Mancomunado | 04/12/2009 | 19/06/2015 |
Jose Maria Martinez Carrasco Martinez | Administrador Mancomunado | 04/12/2009 | 19/06/2015 |
Jose Salvador Alcazar Lacarcel | Administrador Unico | 19/06/2015 | 19/06/2015 |
Jose Salvador Alcazar Lacarcel | Liquidador | 19/06/2015 | 19/06/2015 |
ACTOS BORME DE GRUPO HOSTELERO SALABE MURCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 39, S 8, H MU 72345, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 39, S 8, H MU 72345, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 39, S 8, H MU 72345, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 39, S 8, H MU 72345, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
- C/ LOS MAESTROS 20 - BENIAJAN (MURCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 39, S 8, H MU 72345, I/A 2 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 39, S 8, H MU 72345, I/A 2 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 39, S 8, H MU 72345, I/A 2 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 39, S 8, H MU 72345, I/A 2 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 38, S 8, H MU 72345, I/A b (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2719 , F 38, S 8, H MU 72345, I/A a (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-30