GRUPO GOPLA MANTENIMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Can Tapiola, 11
Código Postal 08110
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO GOPLA MANTENIMENTS SL
CIF B65453318
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes
Fecha de Constitución 25/11/2010
Página Web www.igga.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martinez Ramo Xavier
VINCULACIONES DE GRUPO GOPLA MANTENIMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO GOPLA MANTENIMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escura Seres Fernando | Apoderado Solidario | 17/01/2018 | 10/01/2019 |
Gomez Garcia Julio | Apoderado Solidario | 18/07/2014 | 10/01/2019 |
Gomez Garcia Julio | Apoderado Solidario | 17/01/2018 | 10/01/2019 |
Martinez Cantarero Damaso | Apoderado Solidario | 17/01/2018 | 10/01/2019 |
Martinez Ramo Albert | Apoderado Solidario | 17/01/2018 | 10/01/2019 |
Martinez Ramo Xavier | Administrador Unico | 17/01/2018 | 10/01/2019 |
Ramo Pomada Rosa Maria | Apoderado Solidario | 17/01/2018 | 10/01/2019 |
Gomez Garcia Julio | Administrador Solidario | 24/02/2016 | 17/01/2018 |
Plaza Vila Juan Antonio | Administrador Solidario | 24/02/2016 | 17/01/2018 |
Gomez Garcia Julio | Administrador Mancomunado | 29/05/2015 | 24/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO GOPLA MANTENIMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46277 , F 81, S 8, H B 405922, I/A 15 (10/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42256 , F 163, S 8, H B 405922, I/A 13 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42256 , F 163, S 8, H B 405922, I/A 12 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42256 , F 162, S 8, H B 405922, I/A 11 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42256 , F 161, S 8, H B 405922, I/A 10 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "ASCENSORS DEL VALLES,SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42256 , F 161, S 8, H B 405922, I/A 9 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42256 , F 161, S 8, H B 405922, I/A 9 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42256 , F 161, S 8, H B 405922, I/A 9 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42256 , F 164, S 8, H B 405922, I/A 14 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42256 , F 161, S 8, H B 405922, I/A 8 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08