GRUPO GESTOR DE MEDIOS IMPACTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Enrique Dequidt Hevia, 15
Código Postal 15005
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social GRUPO GESTOR DE MEDIOS IMPACTO SL
CIF B15936578
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 04/05/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO GESTOR DE MEDIOS IMPACTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO GESTOR DE MEDIOS IMPACTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fojo Gonzalez Manuel Roberto | Administrador Unico | 15/10/2014 | 28/01/2019 |
Fojo Gonzalez Manuel Roberto | Liquidador | 28/01/2019 | 28/01/2019 |
De Diego Espiñeira Amando | Administrador Solidario | 22/03/2013 | 15/10/2014 |
Fojo Gonzalez Manuel Roberto | Administrador Solidario | 22/03/2013 | 15/10/2014 |
De Diego Espiñeira Amando | Consejero Delegado Solidario | 22/03/2013 | |
De Diego Espiñeira Amando | Presidente | 22/03/2013 | |
De Diego Espiñeira Amando | Consejero | 22/03/2013 | |
Fojo Gonzalez Manuel Roberto | Consejero Delegado Solidario | 22/03/2013 | |
Fojo Gonzalez Manuel Roberto | Vicepresidente | 22/03/2013 | |
Fojo Gonzalez Manuel Roberto | Consejero | 22/03/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO GESTOR DE MEDIOS IMPACTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 4 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 4 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 4 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 4 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 3 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 3 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 3 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-15
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 2 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 2 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-15
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2834 , F 54, S 8, H C 33160, I/A 2 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-15