GRUPO G56 HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Fontsanta, 46
Código Postal 08970
Municipio Sant Joan Despí
Provincia Barcelona
Razón Social GRUPO G56 HOLDING SL
CIF B63683171
Capital Social 610000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 01/12/2004
Auditor AUDIGEST SLP
VINCULACIONES DE GRUPO G56 HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO G56 HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACIN INSOLVENCY PRACTITIONERS SLP | Administrador Concursal | 14/07/2014 | 16/04/2018 |
ADMINISTRADORES CONCURSALES INDEPENDIENTES SLP | Administrador Concursal | 16/04/2018 | |
Domenech Orti Xavier | REP.ADM.CONC | 14/07/2014 | 16/04/2018 |
Gargante Cortes Juan | Administrador Solidario | 19/05/2015 | |
Mur Marti Fernando | Administrador Solidario | 19/05/2015 | |
AUDIGEST SLP | Auditor | 17/02/2012 | 15/03/2012 |
AUDIGEST SLP | Auditor | 28/12/2011 | 15/03/2012 |
AUDIGEST SLP | Auditor | 24/04/2009 | 15/03/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO G56 HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 88, S 8, H B 296073, I/A 9 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2014, AUTO FIRME DE FECHA 08/03/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 88, S 8, H B 296073, I/A 9 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 88, S 8, H B 296073, I/A 9 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 88, S 8, H B 296073, I/A 8 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 285/2014, AUTO FIRME DE FECHA 05/06/2014, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 88, S 8, H B 296073, I/A 8 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 88, S 8, H B 296073, I/A 8 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 285/2014, AUTO FIRME DE FECHA 17/04/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 87, S 8, H B 296073, I/A 7 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 87, S 8, H B 296073, I/A 7 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-08
Capital Anterior: | 60.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 550.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 610.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 916,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 86, S 8, H B 296073, I/A 6 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37072 , F 86, S 8, H B 296073, I/A 5 (17/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08