GRUPO FINCA 81 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santo Domingo de la Calzada, 2
Código Postal 41018
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO FINCA 81 SL
CIF B91699686
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 10/12/2007
Página Web www.finca81.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL
Propietario INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL
VINCULACIONES DE GRUPO FINCA 81 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO FINCA 81 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL | Socio Unico | 09/02/2021 | 19/11/2021 |
INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL | Administrador Unico | 09/02/2021 | 19/11/2021 |
Aguilar Garcia Jose Manuel | Administrador Unico | 15/01/2014 | 09/02/2021 |
Aguilar Garcia Jose Manuel | Administrador Solidario | 04/11/2013 | 15/01/2014 |
Almagro Blanco Eduardo | Administrador Solidario | 04/11/2013 | 15/01/2014 |
Ariza Baena Rafael Jose | Administrador Solidario | 04/11/2013 | 15/01/2014 |
Almagro Blanco Eduardo | Administrador Unico | 04/11/2013 |
ACTOS BORME DE GRUPO FINCA 81 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 114, S 8, H SE 78985, I/A 7 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 114, S 8, H SE 78985, I/A 7 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-41
- EXTENDIDA nota marginal de cierre de la hoja registral por plazo de seis meses de "GRUPO FINCA 81, S.L." al NO EXISTIR OBSTACULO REGISTRAL para la FUSION POR ABSORCION por " INMHO GESTION DE LA PROPIEDAD SL" DE CONFORMIDAD CON EL ART 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 113, S 8, H SE 78985, I/A 6 1 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 113, S 8, H SE 78985, I/A 6 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 113, S 8, H SE 78985, I/A 6 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 113, S 8, H SE 78985, I/A 6 (09/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
- C/ SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 2 - LOCAL 12, C.P. (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 113, S 8, H SE 78985, I/A 5 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 113, S 8, H SE 78985, I/A 5 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 112, S 8, H SE 78985, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4905 , F 112, S 8, H SE 78985, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-41