GRUPO FINANCIERO INBAEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Salvador de Madariaga, 2
Código Postal 06011
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO FINANCIERO INBAEX SL
CIF B06626543
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 03/09/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO FINANCIERO INBAEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO FINANCIERO INBAEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Oscar Manuel Rodriguez Bautista | Liquidador | 28/10/2019 | 28/10/2019 |
Rodriguez Bautista Adolfo Augusto | Apoderado Solidario | 31/10/2012 | 28/10/2019 |
Rodriguez Bautista Mario Feliciano | Apoderado Solidario | 31/10/2012 | 28/10/2019 |
Rodriguez Bautista Oscar Manuel | Apoderado Solidario | 31/10/2012 | 28/10/2019 |
Maiara Pusch Fernanda | Administrador Unico | 18/09/2012 | 29/05/2019 |
ACTOS BORME DE GRUPO FINANCIERO INBAEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 65, S 8, H BA 24253, I/A 6 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 65, S 8, H BA 24253, I/A 6 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-06
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 65, S 8, H BA 24253, I/A 6 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-06
- EL ADMINISTRADOR UNICO DIMITE Y CONVOCA JUNTA GENERAL A CELEBRARSE EL 3 DE MAYO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS EN EL DOMICILIO SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 65, S 8, H BA 24253, I/A 5 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 65, S 8, H BA 24253, I/A 5 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-06
- C/ SALVADOR DE MADARIAGA 2 BAJO 5 (BADAJOZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 65, S 8, H BA 24253, I/A 4 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 65, S 8, H BA 24253, I/A 4 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-06
- Importación, exportación, distribución y corretaje de armas de fuego de carácter deportivo, de caza y material de defensa y otro material
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 64, S 8, H BA 24253, I/A 3 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-06
- Otras modificaciones estatutarias: 16. Administración y Representacion.- .Artículo de los estatutos: 3. Objeto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 64, S 8, H BA 24253, I/A 3 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 550 , F 64, S 8, H BA 24253, I/A 3 (29/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-06