GRUPO FILATELICO NUMISMATICO TARKIS SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GRUPO FILATELICO NUMISMATICO TARKIS SA
CIF A28536746
Capital Social 176610.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Fundacion Cardenas Rosales Fondo De Cooperacion Y
VINCULACIONES DE GRUPO FILATELICO NUMISMATICO TARKIS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO FILATELICO NUMISMATICO TARKIS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Collantes Perez-arda Carlos | Presidente | 16/02/2010 | 19/01/2011 |
Collantes Perez-arda Carlos | Apoderado | 16/02/2010 | 19/01/2011 |
Collantes Perez-arda Carlos | Consejero | 19/01/2011 | |
Cuchet Aguirre Manuel | Apoderado Solidario | 17/09/2009 | 19/01/2011 |
Cuchet Aguirre Manuel | Apoderado | 16/02/2010 | 19/01/2011 |
De Lucas Collantes Jose Maria | Vicesecret. | 19/01/2011 | |
De Lucas Collantes Jose Maria | Consejero | 19/01/2011 | |
Fundacion Cardenas Rosales Fondo De Cooperacion Y | Socio Unico | 20/09/2010 | 19/01/2011 |
Jimenez Juarez Francisco Javier | Apoderado Solidario | 17/09/2009 | 19/01/2011 |
Jimenez Juarez Francisco Javier | Apoderado | 16/02/2010 | 19/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO FILATELICO NUMISMATICO TARKIS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6548 , F 161, S 8, H M 106573, I/A 22 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6548 , F 161, S 8, H M 106573, I/A 22 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6548 , F 161, S 8, H M 106573, I/A 22 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6548 , F 161, S 8, H M 106573, I/A 22 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6548 , F 161, S 8, H M 106573, I/A 21 (20/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
- REVOCADOS LOS PODERES CONFERIDOS A DOÑA MARIA DOLORES COLLANTES PEREZ ARDA, DON CARLOS COLLANTES PEREZ ARDA Y DON FERNANDO SANTIAGO DE LUCAS COLLANTE QUE CAUSARON LA INSCRIPCION 11& Y LOS CONFERIDOS A DON ESTEBAN COLLANTES PEREZ ARDA Y DONTOMAS LOPEZ JURADO ESCRIBANO QUE CAUSARON LA INSCRIPCION 3&
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6548 , F 160, S 8, H M 106573, I/A 20 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Apoderado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6548 , F 160, S 8, H M 106573, I/A 20 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6548 , F 160, S 8, H M 106573, I/A 20 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6548 , F 160, S 8, H M 106573, I/A 19 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28