GRUPO FATECSA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Magnolio, 20
Código Postal 28935
Municipio Móstoles
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO FATECSA SL
CIF B86103264
Capital Social 9000000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 22/12/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPO FATECSA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO FATECSA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artiaga Rodriguez Maria Soledad | Apoderado | 08/05/2024 | |
HOLDING JESARE SL | Administrador Solidario | 08/05/2024 | |
HOLDING MAJOCRI SL | Administrador Solidario | 08/05/2024 | |
Sanchez Artiaga Maria Jesus | Apoderado | 08/05/2024 | |
Sanchez Reñasco Jesus | Representante | 08/05/2024 | |
Sanchez Reñasco Jose Maria | Representante | 08/05/2024 | |
Sanchez Serrano Cristina | Apoderado | 08/05/2024 | |
Serrano Diaz Consuelo | Apoderado | 08/05/2024 | |
Artiaga Rodriguez Maria Soledad | Apoderado | 24/01/2011 | 07/03/2024 |
HOLDING JESARE SL | Administrador Solidario | 27/09/2019 | 07/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO FATECSA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 224, S 8, H M 510142, I/A 13 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 224, S 8, H M 510142, I/A 13 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 224, S 8, H M 510142, I/A 13 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 224, S 8, H M 510142, I/A 13 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
- Se publicó por error en la inscripción 12ª la disolución y extinción de la sociedad y los ceses y revocaciones de cargos y apoderados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 222, S 8, H M 510142, I/A 12 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 222, S 8, H M 510142, I/A 12 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 222, S 8, H M 510142, I/A 12 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 222, S 8, H M 510142, I/A 12 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 222, S 8, H M 510142, I/A 12 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28323 , F 219, S 8, H M 510142, I/A 10 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28