GRUPO FAMETOR 3 EFES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sanglas, 6
Código Postal 28890
Municipio Loeches
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO FAMETOR 3 EFES SL
CIF B87181020
Capital Social 196406.8 Euros
Fecha de Constitución 31/12/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Carracedo Perez Javier
VINCULACIONES DE GRUPO FAMETOR 3 EFES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO FAMETOR 3 EFES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carracedo Perez Felix | Consejero | 03/02/2015 | 06/02/2017 |
Carracedo Perez Javier | Presidente | 03/02/2015 | 06/02/2017 |
Carracedo Perez Javier | Consejero | 03/02/2015 | 06/02/2017 |
Carracedo Perez Javier | Apoderado Solidario | 09/02/2015 | 06/02/2017 |
Carracedo Perez Javier | Apoderado Mancomunado | 09/02/2015 | 06/02/2017 |
Carracedo Perez Lidia | Consejero | 03/02/2015 | 06/02/2017 |
Sanchez Martin Ana | Consejero | 03/02/2015 | 06/02/2017 |
Sanchez Martin Fernando | Secretario | 03/02/2015 | 06/02/2017 |
Sanchez Martin Fernando | Consejero | 03/02/2015 | 06/02/2017 |
Sanchez Martin Joaquin | Consejero | 03/02/2015 | 06/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO FAMETOR 3 EFES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 102, S 8, H M 595209, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 102, S 8, H M 595209, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 102, S 8, H M 595209, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
- ESCISION TOTAL DE LA SOCIEDAD GRUPO FAMETOR 3 EFES SL, EN FAVOR DE DOS SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE NUEVA CREACION DENOMINADAS CARRACEDO PEREZ PATRIMONIAL SL Y GRUPO FAMILIA SANCHEZ MARTIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 102, S 8, H M 595209, I/A 3 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-33-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 101, S 8, H M 595209, I/A 2 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 95, S 8, H M 595209, I/A 1 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Dirección:C/ SANGLAS, NUMERO 6, POLIGONO INDUSTRIAL PRADO CO (LOECHES)
Comienzo de operaciones:31/12/14
Capital:196.406,80 Euros
Objeto social:Fabricacion, venta, comercializacion, importacion y exportacion de toda clase de productos metalurgicos, incluso tratamiento de superficies de los mismos; asi como el diseño, fabricacion y montaje de estructuras metalicas para vallas publicitarias, monopostes, mobiliario urbano, carteleria digital.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33069 , F 95, S 8, H M 595209, I/A 1 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28