GRUPO FACODISPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 54
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO FACODISPAIN SL
CIF B93246627
Capital Social 154806.0 Euros
Actividad Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 19/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO FACODISPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO FACODISPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Miguel Ortega Juan Manuel | Liquidador | 17/12/2021 | 13/05/2024 |
Trujillo Garcia Juan Carlos | Administrador Unico | 14/07/2014 | 17/12/2021 |
Bosco Antoine | Apoderado | 04/04/2013 | 26/08/2014 |
Verlinde Michael Jean P | Socio Unico | 04/04/2013 | 14/07/2014 |
Verlinde Michael Jean P | Administrador Unico | 04/04/2013 | 14/07/2014 |
ACTOS BORME DE GRUPO FACODISPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 735960, I/A 4 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41536 , F 54, S 8, H M 735960, I/A 3 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41536 , F 54, S 8, H M 735960, I/A 3 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41536 , F 54, S 8, H M 735960, I/A 3 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
- C/ ALCALA 54 - 4º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41536 , F 54, S 8, H M 735960, I/A 2 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
- C/ CASABLANCA 23 BAJO (TORREMOLINOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5120, L 4027, F 92, S 8, H MA117529, I/A 6 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5120, L 4027, F 92, S 8, H MA117529, I/A 5 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5120, L 4027, F 91, S 8, H MA117529, I/A 4 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5120, L 4027, F 91, S 8, H MA117529, I/A 3 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5120, L 4027, F 91, S 8, H MA117529, I/A 3 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-29