GRUPO ENTUSIASMO CREADORES DE VALOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Eraso, 20
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO ENTUSIASMO CREADORES DE VALOR SL
CIF B88062849
Capital Social 1621100.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 19/03/2018
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPO ENTUSIASMO CREADORES DE VALOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ENTUSIASMO CREADORES DE VALOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montero Vivancos Carmen | Administrador Solidario | 14/02/2019 | 23/12/2020 |
Morales Sanchez Antonio | Apoderado | 09/09/2019 | 23/12/2020 |
Ruiz Garcia Antonio | Administrador Solidario | 14/02/2019 | 23/12/2020 |
Dalda- Garcia Taheño Vicente | Consejero | 06/04/2018 | 14/02/2019 |
Fernandez Garcia Felix | Consejero | 06/04/2018 | 14/02/2019 |
Montero Vivancos Carmen | Presidente | 06/04/2018 | 14/02/2019 |
Montero Vivancos Carmen | Consejero | 06/04/2018 | 14/02/2019 |
Ruiz Garcia Antonio | Consejero | 06/04/2018 | 14/02/2019 |
Ruiz Garcia Antonio | Secretario | 05/11/2018 | 14/02/2019 |
Ruiz Garcia Cordoba | Consejero | 06/04/2018 | 14/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO ENTUSIASMO CREADORES DE VALOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 126, S 8, H M 668404, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 126, S 8, H M 668404, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 126, S 8, H M 668404, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 126, S 8, H M 668404, I/A 6 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Capital Anterior: | 2.300.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 678.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.621.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 125, S 8, H M 668404, I/A 5 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 123, S 8, H M 668404, I/A 4 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 122, S 8, H M 668404, I/A 3 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 122, S 8, H M 668404, I/A 3 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 122, S 8, H M 668404, I/A 3 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37496 , F 122, S 8, H M 668404, I/A 2 (05/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-218-28