GRUPO ENERSA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Montes Sierra, S/N
Código Postal 41007
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social GRUPO ENERSA SA
CIF A41627167
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO ENERSA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ENERSA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Hernandez Maria Luisa | Vicepresidente | 24/11/2009 | 15/07/2010 |
Lopez Hernandez Maria Luisa | Consejero | 24/11/2009 | 15/07/2010 |
Rodriguez Garcia Antonio | Consejero Delegado Solidario | 24/11/2009 | 15/07/2010 |
Rodriguez Garcia Antonio | Presidente | 24/11/2009 | 15/07/2010 |
Rodriguez Garcia Antonio | Consejero | 24/11/2009 | 15/07/2010 |
Rodriguez Garcia Antonio | Liquidador | 15/07/2010 | 15/07/2010 |
Rodriguez Lopez Jorge Antonio | Consejero | 24/11/2009 | 15/07/2010 |
Rodriguez Lopez Jorge Antonio | Secretario | 24/11/2009 | 15/07/2010 |
Rodriguez Lopez Jorge Antonio | Consejero Delegado Solidario | 24/11/2009 | 15/07/2010 |
Rodriguez Lopez Guillermo Alberto | Secretario | 24/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO ENERSA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-167-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 8, S 8, H SE 17885, I/A 6 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 8, S 8, H SE 17885, I/A 6 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 8, S 8, H SE 17885, I/A 6 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 8, S 8, H SE 17885, I/A 6 (15/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-143-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 7, S 8, H SE 17885, I/A 5 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 7, S 8, H SE 17885, I/A 5 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-172-41