GRUPO ENCANTADOS 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de la Morquera, 3
Código Postal 16004
Municipio Cuenca
Provincia Cuenca
Razón Social GRUPO ENCANTADOS 2010 SL
CIF B16279879
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 28/05/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPO ENCANTADOS 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ENCANTADOS 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Gonzalez Sergio | Administrador Solidario | 15/03/2011 | 11/06/2015 |
Blanco Gonzalez Sergio | Liquidador Solidario | 11/06/2015 | 11/06/2015 |
Espejo Cervera Eduardo | Liquidador Solidario | 11/06/2015 | 11/06/2015 |
Espejo Cervera Eduardo | Administrador Solidario | 26/12/2012 | 11/06/2015 |
Muñoz Carrillo Santiago David | Administrador Solidario | 15/03/2011 | 11/06/2015 |
Muñoz Carrillo Santiago David | Liquidador Solidario | 11/06/2015 | 11/06/2015 |
Ayllon Regidor Luis | Administrador Unico | 06/07/2009 | 15/03/2011 |
ACTOS BORME DE GRUPO ENCANTADOS 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 94, S 8, H CU 8330, I/A 4 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 94, S 8, H CU 8330, I/A 4 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-16
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 94, S 8, H CU 8330, I/A 4 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-16
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 94, S 8, H CU 8330, I/A 4 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-16
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 94, S 8, H CU 8330, I/A 3 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-16
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-208-16
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-66-16
- PLAZA DE LA MORQUERA 3 5 B (CUENCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 92, S 8, H CU 8330, I/A 2 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-16
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 92, S 8, H CU 8330, I/A 2 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-16
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 558 , F 92, S 8, H CU 8330, I/A 2 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-16