GRUPO ENAKO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Aita Gotzon, 40
Municipio Urduliz
Provincia Bizkaia
Razón Social GRUPO ENAKO SL
CIF B95526463
Actividad Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la construcción y la ingeniería civil
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Lopez Alejandro
VINCULACIONES DE GRUPO ENAKO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ENAKO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Lopez Alejandro | Administrador Unico | 16/12/2010 | 20/12/2021 |
Garcia Lopez Alejandro | Socio Unico | 16/12/2010 | 20/12/2021 |
Garcia Lopez Alejandro | Liquidador | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
Garcia Lopez Alejandro | Administrador Solidario | 16/12/2010 | |
Ruiz De Loizaga Lopez Eneko | Administrador Solidario | 16/12/2010 |
ACTOS BORME DE GRUPO ENAKO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4947 , F 136, S 8, H BI 52302, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4947 , F 136, S 8, H BI 52302, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4947 , F 136, S 8, H BI 52302, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4947 , F 136, S 8, H BI 52302, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-48
- C/ AITA GOTZON 40 BIS - POLIGONO IGELTZERA, PABELL (URDULIZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4947 , F 136, S 8, H BI 52302, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-136-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4947 , F 136, S 8, H BI 52302, I/A 4 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4947 , F 136, S 8, H BI 52302, I/A 3 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4947 , F 136, S 8, H BI 52302, I/A 3 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4947 , F 136, S 8, H BI 52302, I/A 3 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-250-48