MALRO INVERSIONES Y PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Segundo Mata, 1
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MALRO INVERSIONES Y PROYECTOS SL
CIF B95603270
Capital Social 306222.4 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/03/2010
Nombres Anteriores
- GRUPO EMPRESARIAL TRAIMER SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MALRO INVERSIONES Y PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALRO INVERSIONES Y PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Villalba Luis Angel | Administrador Solidario | 14/02/2022 | 17/01/2024 |
Carnerero Fariñas Miguel | Apoderado | 16/02/2011 | 17/01/2024 |
Charlan Salazar Jorge | Administrador Solidario | 29/12/2021 | 17/01/2024 |
Charlan Salazar Jorge | Liquidador | 17/01/2024 | 17/01/2024 |
Lopez Lamazares Maria-ines | Apoderado | 08/07/2013 | 17/01/2024 |
Carnerero Fariñas Miguel | Administrador Solidario | 29/12/2021 | 14/02/2022 |
Carnerero Fariñas Miguel | Administrador Unico | 19/11/2015 | 29/12/2021 |
Carnerero Fariñas Miguel | Administrador Solidario | 11/11/2013 | 19/11/2015 |
Gimeno Valcarcel Pascual | Administrador Solidario | 11/11/2013 | 19/11/2015 |
Alonso Villalba Luis Angel | Consejero Delegado | 16/02/2011 | 11/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MALRO INVERSIONES Y PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 138, S 8, H M 569224, I/A 10 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 138, S 8, H M 569224, I/A 10 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 138, S 8, H M 569224, I/A 10 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 138, S 8, H M 569224, I/A 10 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 138, S 8, H M 569224, I/A 10 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Capital Anterior: | 408.292,88 | Euros |
Disminución de capital | 102.070,48 | Euros |
Capital Actual: | 306.222,40 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 137, S 8, H M 569224, I/A 9 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 137, S 8, H M 569224, I/A 8 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 137, S 8, H M 569224, I/A 8 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 136, S 8, H M 569224, I/A 7 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34373 , F 136, S 8, H M 569224, I/A 7 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28