GRUPO EMPRESARIAL LOS OLMOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro Poveda Castroverde, 8
Código Postal 09007
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social GRUPO EMPRESARIAL LOS OLMOS SL
CIF B09439100
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 07/02/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario Santa Catalina Ribote Maria Flor
VINCULACIONES DE GRUPO EMPRESARIAL LOS OLMOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO EMPRESARIAL LOS OLMOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Santa Catalina Ribote Maria Flor | Liquidador Unico | 10/02/2023 | 10/02/2023 |
Santa Catalina Ribote Maria Flor | Socio Unico | 16/02/2012 | 10/02/2023 |
Santa Catalina Ribote Maria Flor | Administrador Unico | 16/02/2012 | 10/02/2023 |
Castrillo Velasco Jose Luis | Administrador Unico | 16/02/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO EMPRESARIAL LOS OLMOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 66, S 8, H BU 10405, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 66, S 8, H BU 10405, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 66, S 8, H BU 10405, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 66, S 8, H BU 10405, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 66, S 8, H BU 10405, I/A 3 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-09
- C/ PALMA DE MALLORCA 8 6 B (BURGOS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 66, S 8, H BU 10405, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 66, S 8, H BU 10405, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 66, S 8, H BU 10405, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-09
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518, L 309, F 66, S 8, H BU 10405, I/A 2 (16/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-09
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-214-09