GRUPO EMPRESARIAL INTERCORP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Narcis Monturiol I Estarriol, S/N
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO EMPRESARIAL INTERCORP SL
CIF B98206725
Capital Social 1307000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 11/12/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO EMPRESARIAL INTERCORP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO EMPRESARIAL INTERCORP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cardiel Vela Jesus | Administrador Unico | 27/02/2012 | 10/02/2015 |
Cardiel Vela Jesus | Liquidador Unico | 10/02/2015 | 10/02/2015 |
Fandos Aparici Jose Manuel | Apoderado | 28/05/2010 | 10/02/2015 |
Cardiel Vela Jesus | Administrador Mancomunado | 21/12/2009 | 27/02/2012 |
Fandos Aparici Jose Manuel | Administrador Mancomunado | 21/12/2009 | 27/02/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO EMPRESARIAL INTERCORP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 4, S 8, H V 136625, I/A 4 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 4, S 8, H V 136625, I/A 4 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 4, S 8, H V 136625, I/A 4 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 4, S 8, H V 136625, I/A 4 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 4, S 8, H V 136625, I/A 4 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 4, S 8, H V 136625, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 4, S 8, H V 136625, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9116, L 6400, F 4, S 8, H V 136625, I/A 3 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-143-46