GRUPO EMPRESARIAL FLEX SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Almanzora, 2
Código Postal 28906
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO EMPRESARIAL FLEX SA
CIF A86216231
Capital Social 1.0576598E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 10/05/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gonzalez Betere Rafael
VINCULACIONES DE GRUPO EMPRESARIAL FLEX SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO EMPRESARIAL FLEX SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arta Capital Sociedad Gestora De Entidades De Capi | Vicepresidente | 15/06/2011 | 22/12/2015 |
Arta Capital Sociedad Gestora De Entidades De Capi | Consejero | 15/06/2011 | 22/12/2015 |
Carne Casas Ramon | Representante | 15/06/2011 | 22/12/2015 |
Escalona De Molina Jose Antonio | Secretario No Consejero | 15/06/2011 | 22/12/2015 |
Gonzalez Betere Rafael | Presidente | 15/06/2011 | 22/12/2015 |
Gonzalez Betere Rafael | Consejero | 15/06/2011 | 22/12/2015 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Concursal | 18/01/2012 | 22/12/2015 |
Moral Betere Ramon | Consejero | 15/06/2011 | 22/12/2015 |
Moreno Zatarain Angel | Apoderado | 26/12/2011 | 22/12/2015 |
Nabal Betere Francisco Javier | Consejero | 15/06/2011 | 22/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO EMPRESARIAL FLEX SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 144, S 8, H M 518583, I/A 8 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 144, S 8, H M 518583, I/A 8 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 144, S 8, H M 518583, I/A 7 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 144, S 8, H M 518583, I/A 6 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Convocatoria y constitucion de las Juntas; y 17 . Lugarde celebración de las juntas.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 143, S 8, H M 518583, I/A 5 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 143, S 8, H M 518583, I/A 4 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 142, S 8, H M 518583, I/A 3 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE APRUEBA UN TEXTO INTEGRO DE LOS NUEVOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 139, S 8, H M 518583, I/A 2 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
Capital Anterior: | 7.791.409,96 | Euros |
Aumento de capital: | 2.785.188,04 | Euros |
Capital Actual: | 10.576.598,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 139, S 8, H M 518583, I/A 2 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28803 , F 139, S 8, H M 518583, I/A 2 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-28