GRUPO EDITORIAL BERTELSMANN SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social GRUPO EDITORIAL BERTELSMANN SL
CIF B61660213
Capital Social 32334.45 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Christoph Peter Mittendorf
VINCULACIONES DE GRUPO EDITORIAL BERTELSMANN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO EDITORIAL BERTELSMANN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bartolome Codina Salvador | Apoderado | 09/07/2010 | 06/09/2021 |
Christoph Peter Mittendorf | Consejero | 29/12/2016 | 06/09/2021 |
Christoph Peter Mittendorf | Presidente | 29/12/2016 | 06/09/2021 |
Christoph Peter Mittendorf | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/12/2016 | 06/09/2021 |
Del Barco Aladid Maria Del Pilar | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2015 | 06/09/2021 |
Del Barco Aladid Maria Del Pilar | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/01/2015 | 06/09/2021 |
Del Barco Aladid Pilar | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/12/2014 | 06/09/2021 |
Galan Garcia Francisco | Consejero | 07/01/2015 | 06/09/2021 |
Galan Garcia Francisco | Apoderado Solidario | 14/10/2016 | 06/09/2021 |
Galan Garcia Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/12/2014 | 06/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO EDITORIAL BERTELSMANN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 90, S 8, H B 182125, I/A 46 (06/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-178-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 89, S 8, H B 182125, I/A 44 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 88, S 8, H B 182125, I/A 43 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 88, S 8, H B 182125, I/A 43 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 88, S 8, H B 182125, I/A 42 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 86, S 8, H B 182125, I/A 41 (11/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-98-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 86, S 8, H B 182125, I/A 40 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 85, S 8, H B 182125, I/A 39 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 85, S 8, H B 182125, I/A 39 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44598 , F 85, S 8, H B 182125, I/A 38 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-08