GRUPO DUPUIS DECORACION SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bravo, 18
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO DUPUIS DECORACION SA
CIF A88533674
Capital Social 500000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/11/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO DUPUIS SA CV
VINCULACIONES DE GRUPO DUPUIS DECORACION SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO DUPUIS DECORACION SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO DUPUIS SA CV | Socio Unico | 05/12/2019 | 24/08/2023 |
Martiarena Aguilar Pablo | Administrador Unico | 05/11/2021 | 24/08/2023 |
Martiarena Aguilar Pablo | Liquidador | 24/08/2023 | 24/08/2023 |
Gomez Acebo Gimenez Javier | Administrador Unico | 05/12/2019 | 05/11/2021 |
ACTOS BORME DE GRUPO DUPUIS DECORACION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 125, S 8, H M 709528, I/A 6 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 125, S 8, H M 709528, I/A 6 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 125, S 8, H M 709528, I/A 6 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 125, S 8, H M 709528, I/A 6 (24/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-166-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales, por la ampliación del plazo para el desembolso de los dividendos pasivos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 124, S 8, H M 709528, I/A 5 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 124, S 8, H M 709528, I/A 4 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 124, S 8, H M 709528, I/A 4 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
- Otras modificaciones estatutarias: 7. Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 124, S 8, H M 709528, I/A 3 (05/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-28
- C/ JUAN BRAVO 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 123, S 8, H M 709528, I/A 2 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39948 , F 120, S 8, H M 709528, I/A 1 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-28