GRUPO DUOCAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rios Rosas, 44
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO DUOCAR SL
CIF B85607448
Capital Social 6300.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 07/01/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO DUOCAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO DUOCAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Puente Velasco Carlos | Apoderado Solidario | 18/02/2009 | 27/11/2017 |
Puente Velasco Carlos | Administrador Unico | 18/02/2009 | 27/11/2017 |
Puente Velasco Carlos | Liquidador | 27/11/2017 | 27/11/2017 |
Avila Rodriguez Ivan | Apoderado Solidario | 18/02/2009 | 18/02/2009 |
Gonzalez Fernandez Yolanda | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 18/02/2009 |
Lopez Lopez Aurea | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 18/02/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO DUOCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 208, S 8, H M 473296, I/A 7 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 208, S 8, H M 473296, I/A 7 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 208, S 8, H M 473296, I/A 7 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 208, S 8, H M 473296, I/A 7 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 20º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 208, S 8, H M 473296, I/A 6 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-28
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.280,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 108,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 208, S 8, H M 473296, I/A 5 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 208, S 8, H M 473296, I/A 4 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 207, S 8, H M 473296, I/A 3 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26266 , F 207, S 8, H M 473296, I/A 3 (18/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-28