GRUPO DE GESTION GALQUE 2005 SA
Dirección social Calle Arroyuelo, 6
Código Postal 11130
Municipio Chiclana de la Frontera
Provincia Cádiz
Razón Social GRUPO DE GESTION GALQUE 2005 SA
CIF A11805561
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/12/2004
Teléfono 95 653 37 99
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO DE GESTION GALQUE 2005 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO DE GESTION GALQUE 2005 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galindo Garcia Jose Luis | Presidente | 11/07/2013 | 09/09/2015 |
Galindo Garcia Jose Luis | Consejero | 11/07/2013 | 09/09/2015 |
Quevedo Galindo Ana | Secretario | 11/07/2013 | 09/09/2015 |
Quevedo Galindo Ana | Consejero | 11/07/2013 | 09/09/2015 |
Garcia Velazquez Ana Teresa | Consejero | 11/07/2013 | 13/03/2015 |
Galindo Barbera Jose | Presidente | 11/07/2013 | |
Galindo Barbera Jose | Consejero | 11/07/2013 | |
Galindo Garcia Jose Luis | Secretario | 11/07/2013 |
ACTOS BORME DE GRUPO DE GESTION GALQUE 2005 SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 72, S 8, H CA 29828, I/A 5 2 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-181-11
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 72, S 8, H CA 29828, I/A 5 M (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-11
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 72, S 8, H CA 29828, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-11
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 72, S 8, H CA 29828, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-11
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1741 , F 72, S 8, H CA 29828, I/A 5 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-11