GRUPO DE EMPRESAS BRUESA SA - EN DISOLUCION
Dirección social AVDA de Tolosa, 11
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GRUPO DE EMPRESAS BRUESA SA
CIF A20381935
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Teléfono 94 331 12 17
Página Web www.bruesa.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GRUPO DE EMPRESAS BRUESA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO DE EMPRESAS BRUESA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
San Martin Ruana Jesus | Administrador Concursal | 05/08/2015 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/08/2009 | |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 27/08/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO DE EMPRESAS BRUESA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO DE EMPRESAS BRUESA SA
Nif:A20381935
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fecha de Resolución:22/09/2015
Número Procedimiento Concursal:494/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2616
Libro:
0
Folio:
45
Hoja:
8-1607
Inscripción:
66
Fecha Inscripción17/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 45, S 8, H SS 1607, I/A 66 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-20
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 45, S 8, H SS 1607, I/A 65 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO DE EMPRESAS BRUESA SA
Nif:A20381935
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:San Martin Ruana Jesus Garay Olabarria Ane PADPANK SL
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Fecha de Resolución:29/05/2015
Número Procedimiento Concursal:494/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2616
Libro:
0
Folio:
45
Hoja:
8-1607
Inscripción:
65
Fecha Inscripción05/08/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 45, S 8, H SS 1607, I/A 65 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-20
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO DE EMPRESAS BRUESA SA
Nif:A20381935
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE DONOSTIA- SAN SEBASTIAN
Número:1
Juez / Ponente:DON PEDRO JOSE MALAGON RUIZ
Parte Dispositiva:
FINALIZACION FASE CONVENIO, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION, DISOLUCION DE SOCIEDAD Y CESE DE ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
Fecha de Resolución:29/05/2015
Número Procedimiento Concursal:494/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2616
Libro:
0
Folio:
45
Hoja:
8-1607
Inscripción:
65
Fecha Inscripción05/08/2015
Registro:Registro Mercantil de Gipuzkoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 45, S 8, H SS 1607, I/A 65 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 45, S 8, H SS 1607, I/A 65 (05/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 45, S 8, H SS 1607, I/A 64 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-20
- Con el fin de adecuar los Estatutos Sociales al nuevo órgano de administración, quedan modificados los artículos 14º, 15º y 17º de dichos Estatutos. Así mismo, con el fin de adecuarlo a lo dispuesto en el artículo 173 de la LSC, modificarel artículo 12º de los precitados Estatutos Sociales. -
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 124, S 8, H SS 1607, I/A 63 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 124, S 8, H SS 1607, I/A 63 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 124, S 8, H SS 1607, I/A 63 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-20
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 124, S 8, H SS 1607, I/A 63 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-20