GRUPO DE E M 345 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ejido, 3
Código Postal 35200
Municipio Telde
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO DE E M 345 SL
CIF B35634849
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Administradores mancomunados
Administrador Único Medina Ojeda Jose
VINCULACIONES DE GRUPO DE E M 345 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO DE E M 345 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Medina Ojeda Jose | Liquidador | 09/08/2016 | 09/08/2016 |
Medina Ojeda Jose | Administrador Mancomunado | 13/08/2015 | 09/08/2016 |
Medina Ojeda Jose | Administrador Unico | 11/09/2009 | 09/08/2016 |
Medina Ojeda Monica | Administrador Mancomunado | 13/08/2015 | 09/08/2016 |
Medina Ramirez Jose | Administrador Mancomunado | 13/08/2015 | 09/08/2016 |
Medina Ojeda Carmen Delia | Administrador Mancomunado | 11/09/2009 | 13/08/2015 |
Medina Ojeda Jose | Administrador Mancomunado | 01/08/2014 | 13/08/2015 |
Medina Ojeda Monica | Administrador Mancomunado | 11/09/2009 | 13/08/2015 |
ACTOS BORME DE GRUPO DE E M 345 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 9 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 9 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 9 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 9 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-35
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 8 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 8 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 8 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-35
- Otras modificaciones estatutarias: 17. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 7 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-35
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 7 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-35
- Otras modificaciones estatutarias: 18. Referente a la retribución del órgano de administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1528 , F 210, S 8, H GC 25185, I/A 6 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-35