GRUPO COMPAÑIA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS SL - EN DISOLUCION
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 120
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GRUPO COMPAÑIA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS SL
CIF B83803122
Capital Social 7.785059506E7 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 18/11/2003
Teléfono 91 436 33 25
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE GRUPO COMPAÑIA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO COMPAÑIA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barasona Llano Teodoro | Apoderado Mancomunado | 04/10/2019 | |
Fernandez Benito R | Apoderado Mancomunado | 04/10/2019 | |
Sanchez-castillo Lodares Rafael | Apoderado Mancomunado | 04/10/2019 | |
Miranda Rodriguez Miguel Angel | Liquidador | 28/01/2019 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 01/10/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO COMPAÑIA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 84, S 8, H M 341439, I/A 42 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 83, S 8, H M 341439, I/A 41 (04/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
- Se omitio por error en la inscripción 20ª la revocación de todos los apoderados de la inscripción 7ª
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19457 , F 211, S 8, H M 341439, I/A 20 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19457 , F 211, S 8, H M 341439, I/A 20 (25/08/2010)
CVE: BORME-A-2019-187-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 82, S 8, H M 341439, I/A 40 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 82, S 8, H M 341439, I/A 40 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 82, S 8, H M 341439, I/A 40 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 82, S 8, H M 341439, I/A 39 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 81, S 8, H M 341439, I/A 38 (13/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29966 , F 81, S 8, H M 341439, I/A 37 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28