GRUPO CELESTIA FRANQUICIA TECNOLOGICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Los Castros, 1
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social GRUPO CELESTIA FRANQUICIA TECNOLOGICA SA
CIF A39691563
Actividad Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
Fecha de Constitución 31/07/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO CELESTIA FRANQUICIA TECNOLOGICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO CELESTIA FRANQUICIA TECNOLOGICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Fernandez Jose Esmeraldo | Presidente | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
Alonso Fernandez Jose Esmeraldo | Consejero | 13/01/2011 | |
Alonso Fernandez Jose Esmeraldo | Liquidador | 13/01/2011 | 13/01/2011 |
Blanco Garcia Salvador | Consejero | 13/01/2011 | |
Gutierrez Diaz Velarde Juan Carlos | Secretario | 13/12/2010 | 13/01/2011 |
Gutierrez Diaz Velarde Juan Carlos | Consejero | 13/01/2011 | |
Ordoñez Gutierrez Francisco Javier | Consejero | 13/01/2011 | |
Madrid Babiano Ramon | Consejero | 05/10/2009 | |
Pedrero Alonso Jesus | Consejero | 14/09/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO CELESTIA FRANQUICIA TECNOLOGICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 141, S 8, H S 20626, I/A 5 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 141, S 8, H S 20626, I/A 5 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-39
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 141, S 8, H S 20626, I/A 5 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-39
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 141, S 8, H S 20626, I/A 5 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-39
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 141, S 8, H S 20626, I/A 4 (13/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-233-39
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 141, S 8, H S 20626, I/A 3 (05/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-199-39
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 141, S 8, H S 20626, I/A 2 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-140-39