GRUPO CASTELLANO UNO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Atocha, 70
Código Postal 28012
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO CASTELLANO UNO SL
CIF B86991338
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 09/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Peñalver Clairville Bertran
VINCULACIONES DE GRUPO CASTELLANO UNO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO CASTELLANO UNO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calderon Zancada Francisco | Liquidador | 26/04/2019 | 26/04/2019 |
Martinez Peñalver Clairville Bertran | Socio Unico | 18/06/2014 | 26/04/2019 |
Martinez Peñalver Clairville Bertran | Administrador Unico | 18/06/2014 | 26/04/2019 |
Alvarellos Bermejo Maria Teresa | Administrador Unico | 14/04/2014 | 18/06/2014 |
ACTOS BORME DE GRUPO CASTELLANO UNO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 173, S 8, H M 576731, I/A 3 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 173, S 8, H M 576731, I/A 3 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 173, S 8, H M 576731, I/A 3 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 173, S 8, H M 576731, I/A 3 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-28
- LA EXPLOTACION DE TODO TIPO DE GARAJES Y LOCALES, APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS O PARKINGS, DESTINADOS A LA GUARDA Y CUSTODIA DE VEHICULOS, BIEN SEAN FINAS PROPIAS O ARRENDADAS. ASI COMO LA PRESTACION DE TODO TIPO DE SERVICIOS GENERALES DE ATENCION AL AUTOMOVIL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 172, S 8, H M 576731, I/A 2 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
- C/ ATOCHA 70 BAJA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 172, S 8, H M 576731, I/A 2 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 172, S 8, H M 576731, I/A 2 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 172, S 8, H M 576731, I/A 2 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 172, S 8, H M 576731, I/A 2 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32047 , F 171, S 8, H M 576731, I/A 1 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28