GRUPO CAMPO SIDONIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bailen, 23
Código Postal 03001
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO CAMPO SIDONIA SL
CIF B72111206
Actividad Pompas fúnebres y actividades relacionadas
Fecha de Constitución 04/04/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario ASV FUNESER SL
VINCULACIONES DE GRUPO CAMPO SIDONIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO CAMPO SIDONIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASV FUNESER SL | Socio Unico | 24/03/2011 | 02/12/2011 |
Guntiñas Solbes Fernando | Apoderado | 03/05/2011 | 02/12/2011 |
Navarro Bañon Jose Maria | Apoderado | 28/04/2011 | 02/12/2011 |
Paya Cayuelas Jose Juan | Administrador Unico | 24/03/2011 | 02/12/2011 |
Cozar De La Flor Francisco Jose | Administrador Mancomunado | 24/03/2011 | |
Herrero Villardon Israel | Administrador Mancomunado | 24/03/2011 |
ACTOS BORME DE GRUPO CAMPO SIDONIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 174, S 8, H A 125168, I/A 5 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-03
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 174, S 8, H A 125168, I/A 5 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 174, S 8, H A 125168, I/A 5 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 174, S 8, H A 125168, I/A 5 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-237-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 174, S 8, H A 125168, I/A 4 (03/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-91-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 174, S 8, H A 125168, I/A 3 (28/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-03
- C/ BAILEN 23 (ALICANTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3520 , F 174, S 8, H A 125168, I/A 2 (15/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 5, S 8, H CA 37537, I/A 2 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1908 , F 5, S 8, H CA 37537, I/A 2 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-11