GRUPO CABASAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo General Martinez Campos, 24
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO CABASAN SL
CIF B87000667
Capital Social 1100000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 21/04/2014
Nombres Anteriores
- CABASAN ESPAÑA SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Caballero Garcia-vaquero Carmne Maria
VINCULACIONES DE GRUPO CABASAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO CABASAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caballero Garcia-vaquero Carmen Maria | Liquidador | 16/11/2022 | 16/11/2022 |
Caballero Garcia-vaquero Carmne Maria | Socio Unico | 12/07/2022 | 16/11/2022 |
Caballero Garcia-vaquero Carmne Maria | Administrador Unico | 12/07/2022 | 16/11/2022 |
Garcia Vaquero Vela Carmen | Administrador Solidario | 21/05/2014 | 12/07/2022 |
Caballero Sanchez Emilio | Administrador Solidario | 21/05/2014 | 25/11/2019 |
ACTOS BORME DE GRUPO CABASAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 180, S 8, H M 581403, I/A 9 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 180, S 8, H M 581403, I/A 9 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 180, S 8, H M 581403, I/A 9 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 180, S 8, H M 581403, I/A 9 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 179, S 8, H M 581403, I/A 8 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 179, S 8, H M 581403, I/A 8 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 179, S 8, H M 581403, I/A 8 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 179, S 8, H M 581403, I/A 8 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-28
- PASEO GENERAL MARTINEZ CAMPOS 24 - ESCALERA B, 3. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 179, S 8, H M 581403, I/A 7 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32300 , F 179, S 8, H M 581403, I/A 6 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28