GRUPO BUSSINESS MAPUCHES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Pla (El Vigata), 14
Código Postal 08500
Municipio Vic
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO BUSSINESS MAPUCHES SL
CIF B10755734
Capital Social 3088.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 01/06/2022
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Canullan Perez Francisco Jorge
VINCULACIONES DE GRUPO BUSSINESS MAPUCHES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO BUSSINESS MAPUCHES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Canullan Perez Francisco Jorge | Administrador Unico | 01/06/2022 | 07/02/2024 |
Lovejeet Singh Kaur | Apoderado Solidario | 05/07/2023 | 07/02/2024 |
ACTOS BORME DE GRUPO BUSSINESS MAPUCHES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48338 , F 147, S 8, H B 580585, I/A 4 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: KISMAT LOUNGE BAR, S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48338 , F 146, S 8, H B 580585, I/A 3 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48338 , F 145, S 8, H B 580585, I/A 2 (05/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48338 , F 145, S 8, H B 580585, I/A 1 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08
Dirección:CL FRANCESC PLA EL VIGATA NUM.14 PTA.1 (VIC)
Comienzo de operaciones:01/06/22
Capital:3.088,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL: 5630 / ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48338 , F 145, S 8, H B 580585, I/A 1 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-108-08