GRUPO BRUGAROLAS CONDE SL
Municipio Sant Andreu de la Barca
Provincia Barcelona
Razón Social GRUPO BRUGAROLAS CONDE SL
CIF B62434261
Capital Social 1891581.39 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Teléfono 93 682 22 20
Órgano Administración Consejo de administración
ORGANIGRAMA DE GRUPO BRUGAROLAS CONDE SL
VINCULACIONES DE GRUPO BRUGAROLAS CONDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO BRUGAROLAS CONDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Brugarolas Conde Ines | Secretario | 24/04/2015 |
ACTOS BORME DE GRUPO BRUGAROLAS CONDE SL
Capital Anterior: | 1.973.671,98 | Euros |
Disminución de capital | 82.090,59 | Euros |
Capital Actual: | 1.891.581,39 | Euros |
Porcentaje: | 4,16 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 116, S 8, H B 224758, I/A 4 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Capital Anterior: | 1.973.711,73 | Euros |
Disminución de capital | 39,75 | Euros |
Capital Actual: | 1.973.671,98 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 116, S 8, H B 224758, I/A 4 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
- En el BORME no.65/2001 y con referencia 138891 RECTIFICACION INSCRIP.2,EN CUANTO A LA FECHA DE NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION,SIENDO LA CORRECTA:03/11/2000.PUBLICADO BORME 65,DE 02/04/2001, REF.138891
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 114, S 8, H B 224758, I/A 2 (09/03/2001)
CVE: BORME-A-2021-188-08
- En el BORME no.65/2001 y con referencia 138890 RECTIFICACION INSCRIPCION 1,EN CUANTO A LA FECHA DE NOMBRAMIENTO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION,SIENDO LA CORRECTA:03/11/2000.PUBLICADO BORME 65 DE 02/04/2001.REF.138890
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 111, S 8, H B 224758, I/A 1 (09/03/2001)
CVE: BORME-A-2021-188-08
- CNAE 6420. ACTUAR COMO SOCIEDAD CABECERA DEL GRUPO, LLEVANDO A CABO LA SUSCRIPCION, ADQUISICION DERIVATIVA, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACION O ENAJENACION DE VALORES MOBILIARIOS Y PARTICIPACIONES SOCIALES, NACIONALES Y E.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 115, S 8, H B 224758, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 19: RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 115, S 8, H B 224758, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 115, S 8, H B 224758, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 115, S 8, H B 224758, I/A 3 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08