GRUPO AVICOLA VALLESOL SL - EXTINGUIDA
Provincia Teruel
Razón Social GRUPO AVICOLA VALLESOL SL
CIF B44180123
Actividad Avicultura
Órgano Administración Administrador único
Propietario TERRA VALIS SL
VINCULACIONES DE GRUPO AVICOLA VALLESOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO AVICOLA VALLESOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morte Murillo Jorge Alberto | Liquidador | 07/02/2018 | 07/02/2018 |
Morte Murillo Jorge Alberto | Administrador Unico | 03/03/2017 | 07/02/2018 |
TERRA VALIS SL | Socio Unico | 03/03/2017 | 07/02/2018 |
Nolasco Gomez Antonio | Administrador Unico | 03/03/2017 |
ACTOS BORME DE GRUPO AVICOLA VALLESOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198, L 198, F 170, S 8, H TE 3125, I/A 5 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198, L 198, F 170, S 8, H TE 3125, I/A 5 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198, L 198, F 170, S 8, H TE 3125, I/A 5 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198, L 198, F 170, S 8, H TE 3125, I/A 5 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-44
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198, L 198, F 169, S 8, H TE 3125, I/A 4 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198, L 198, F 169, S 8, H TE 3125, I/A 3 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 198, L 198, F 169, S 8, H TE 3125, I/A 3 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-44
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-224-44
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-44
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-199-44