GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Página Web convocatoria de la junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK SPAIN SA | Entidad Depositaria | 23/08/2019 | 05/05/2022 |
Calvo Imaz Margarita | Consejero | 23/08/2019 | 05/05/2022 |
GASSO AUDITORES SLP | Auditor | 30/11/2012 | 05/05/2022 |
Gomez Pena Antonio Jose | Consejero | 23/08/2019 | 05/05/2022 |
Gomez Pena Antonio Jose | Secretario | 23/08/2019 | 05/05/2022 |
Heredia Stewart Tamara | Liquidador | 05/05/2022 | 05/05/2022 |
Heredia Stewart Tamara | Consejero | 23/08/2019 | 05/05/2022 |
Heredia Stewart Tamara | Presidente | 23/08/2019 | 05/05/2022 |
Rojo Rivera Maria Elena | Vicesecretario No Consejero | 17/05/2021 | 05/05/2022 |
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor | 21/12/2015 | 05/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 167, S 8, H M 258944, I/A 16 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 167, S 8, H M 258944, I/A 16 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
- Revocada la designación de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro Compensación y Liquidación de Valores SA (IBERCLEAR ) como entidad encargada de la llevanza del registro contable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 167, S 8, H M 258944, I/A 16 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 167, S 8, H M 258944, I/A 16 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 167, S 8, H M 258944, I/A 16 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 167, S 8, H M 258944, I/A 16 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 166, S 8, H M 258944, I/A 15 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICAN Y REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 165, S 8, H M 258944, I/A 14 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 165, S 8, H M 258944, I/A 13 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39665 , F 165, S 8, H M 258944, I/A 13 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28