GRUPO ASBARMA SL
Dirección social Calle Cabruñana, 16
Código Postal 33402
Municipio Avilés
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO ASBARMA SL
CIF B74269259
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 27/10/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Alvarez Alvaro
Propietario Garcia Alvarez Alvaro
ORGANIGRAMA DE GRUPO ASBARMA SL
VINCULACIONES DE GRUPO ASBARMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ASBARMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Alvarez Alvaro | Socio Unico | 04/12/2009 | |
Garcia Alvarez Alvaro | Administrador Unico | 04/12/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO ASBARMA SL
- C/ CABRUÑANA 16 1º - CENTRO. (AVILES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 68, S 8, H AS 40530, I/A 2 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 68, S 8, H AS 40530, I/A 2 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 67, S 8, H AS 40530, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 67, S 8, H AS 40530, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-33
Dirección:GRUPO JOSE ANTONIO NUMERO 11, 1º D - CANCIENES (CORVERA DE ASTURIAS)
Comienzo de operaciones:27/10/09
Capital:15.000,00 Euros
Objeto social:-LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA A TODO TIPO DE ENTIDADES Y PARTICULARES. -LA PRESTACION DE SERVICIOS MULTIPLES A TODO TIPO DE ENTIDADES Y PARTICULARES: REPARACION Y MANTENIMIENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 67, S 8, H AS 40530, I/A 1 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-33