GRUPO ABRASSAME SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV de L'Arq. Eduard Ferrés, 156
Municipio Vilassar de Mar
Provincia Barcelona
Razón Social GRUPO ABRASSAME SL
CIF B66993437
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 10/04/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO ABRASSAME SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ABRASSAME SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guerrero Ramirez Jose | Apoderado Solidario | 04/05/2017 | 31/01/2022 |
Ramirez Muñoz Maria Carmen | Liquidador | 31/01/2022 | 31/01/2022 |
Ramirez Muñoz Maria Carmen | Administrador Unico | 21/04/2017 | 31/01/2022 |
ACTOS BORME DE GRUPO ABRASSAME SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 46, S 8, H B 502062, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 46, S 8, H B 502062, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 46, S 8, H B 502062, I/A 3 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 45, S 8, H B 502062, I/A 2 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 44, S 8, H B 502062, I/A 1 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08
Dirección:AV ARQUITECTE EDUARD FERRES NUM.156 (VILASSAR DE MAR)
Comienzo de operaciones:10/04/17
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO TANTO AL MAYOR COMO AL MENOR, EXPORTACION E IMPORTACION, COMPRAVENTA, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, ARTICULOS Y MATERIALES DESTIANDOS PARA LA HOSTELERIA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 44, S 8, H B 502062, I/A 1 (21/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-08