GRUPO 99 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ronda Ancha, 19
Código Postal 28805
Municipio Alcalá de Henares
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO 99 SA
CIF A78787892
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO 99 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO 99 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Colodron Sesemann Loic | Liquidador | 23/05/2013 | 19/06/2013 |
Herraiz Salmeron Amparo | Apoderado | 02/02/2009 | 19/06/2013 |
Herraiz Aguilera Maria Isabel | Administrador Unico | 02/01/2009 | 23/05/2013 |
Garces Barbeito Ana | Apoderado Solidario | 02/02/2009 | |
Herraiz Aguilera Juan Manuel | Apoderado | 02/02/2009 | |
Herraiz Aguilera Pedro Javier | Apoderado Solidario | 02/02/2009 | |
Sanchez Herraiz Alberto | Apoderado Solidario | 02/02/2009 | |
Herraiz Aguilera Pedro Javier | Administrador Unico | 02/01/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO 99 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26194 , F 126, S 8, H M 71722, I/A 22 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26194 , F 125, S 8, H M 71722, I/A 21 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26194 , F 125, S 8, H M 71722, I/A 21 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26194 , F 125, S 8, H M 71722, I/A 21 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-215-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26194 , F 124, S 8, H M 71722, I/A 20 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26194 , F 123, S 8, H M 71722, I/A 19 (02/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-29-28
- C/ RONDA ANCHA 19 - ESCALERA DERECHA, 4º D (ALCALA DE HENARES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4323 , F 81, S 8, H M 71722, I/A 18 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4323 , F 81, S 8, H M 71722, I/A 18 (02/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-8-28