GRUPO 8 TORRENT SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Mas del Jutge, 20
Municipio Torrent
Provincia Valencia
Razón Social GRUPO 8 TORRENT SRL
CIF B98373780
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/08/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO 8 TORRENT SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO 8 TORRENT SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berdun Olmo Isidro | Administrador Unico | 30/05/2012 | 11/07/2013 |
Berdun Olmo Isidro | Liquidador Solidario | 11/07/2013 | 11/07/2013 |
Fajardo Moreno Jose | Liquidador Solidario | 11/07/2013 | 11/07/2013 |
Grau Donet Javier | Liquidador Solidario | 11/07/2013 | 11/07/2013 |
Vercher Maria Fernando | Liquidador Solidario | 11/07/2013 | 11/07/2013 |
Delgado Sanz Alberto | Administrador Unico | 23/08/2011 | 30/05/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO 8 TORRENT SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 46, S 8, H V 144976, I/A 4 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 46, S 8, H V 144976, I/A 4 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 46, S 8, H V 144976, I/A 4 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-46
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 46, S 8, H V 144976, I/A 4 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 46, S 8, H V 144976, I/A 4 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-46
- CTRA MAS DEL JUTGE 20 (TORRENT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 46, S 8, H V 144976, I/A 3 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 46, S 8, H V 144976, I/A 2 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 46, S 8, H V 144976, I/A 2 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 44, S 8, H V 144976, I/A 1 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-46
Dirección:C/ AMERICA 4 V B (TORRENT)
Comienzo de operaciones:12/08/11
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La sociedad tiene por objeto: La promoción y construcción de todo tipo de edificaciones, inmuebles y viviendas incluyendo las obras de reforma, rehabilitación y acondicionamiento de las mismas la comercialización de solares,y toda clase de fincas rústicas, urbanas, pisos, locales, apartamentos e in
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9367, L 6649, F 44, S 8, H V 144976, I/A 1 (23/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-46