GRUPNNET-E NETEGES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Til.Lers, 39
Código Postal 08520
Municipio Les Franqueses del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPNNET-E NETEGES SL
CIF B65458036
Capital Social 51826.0 Euros
Actividad Limpieza general de edificios
Fecha de Constitución 01/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPNNET-E NETEGES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPNNET-E NETEGES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clemente Lopez Rafael | Liquidador | 22/10/2020 | 22/10/2020 |
Clemente Lopez Rafael | Administrador Unico | 17/02/2011 | 22/10/2020 |
Fuster Quintana Jordi | Administrador Unico | 21/01/2011 | 17/02/2011 |
ACTOS BORME DE GRUPNNET-E NETEGES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 197, S 8, H B 403535, I/A 8 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 197, S 8, H B 403535, I/A 8 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 197, S 8, H B 403535, I/A 8 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-08
- PS DELS TIL.LERS 39 BAJOS LOCAL B (FRANQUESES DEL VALLES (LES))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 197, S 8, H B 403535, I/A 7 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-08
Capital Anterior: | 33.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 18.820,00 | Euros |
Capital Actual: | 51.826,00 | Euros |
Porcentaje: | 57,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 196, S 8, H B 403535, I/A 6 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 196, S 8, H B 403535, I/A 5 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.006,00 | Euros |
Porcentaje: | 998,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 195, S 8, H B 403535, I/A 4 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-133-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 195, S 8, H B 403535, I/A 3 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 195, S 8, H B 403535, I/A 3 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-08
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO: DON RAFAEL CLEMENTE LOPEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42316 , F 195, S 8, H B 403535, I/A 2 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08