GRUPMOMA INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 157
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPMOMA INVERSIONES SL
CIF B84132505
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 13/10/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPMOMA INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPMOMA INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escalada Jimenez Francisco De Borja | Apoderado | 25/06/2009 | 16/12/2019 |
Garcia Mascuñan Miguel Angel | Representante | 26/07/2017 | 16/12/2019 |
SONNEDIX ESPAÑA SL | Administrador Unico | 26/07/2017 | 16/12/2019 |
Escalada Jimenez Francisco Borja | Apoderado | 26/07/2017 | |
Thomas Felicity Jane | Administrador Unico | 26/07/2017 | |
Vallejo Lopez Jorge | Apoderado | 25/06/2009 | 26/07/2017 |
ACTOS BORME DE GRUPMOMA INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20593 , F 129, S 8, H M 364571, I/A 11 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20593 , F 129, S 8, H M 364571, I/A 11 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20593 , F 129, S 8, H M 364571, I/A 11 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
- C/ VELAZQUEZ 157 IBERCENTER 1ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20593 , F 129, S 8, H M 364571, I/A 10 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20593 , F 129, S 8, H M 364571, I/A 9 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20593 , F 129, S 8, H M 364571, I/A 8 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20593 , F 129, S 8, H M 364571, I/A 8 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-28
- AMPLIADO EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS PODERES CONFERIDOS A FAVOR DE DON FRANCISCO DE BORJA ESCALADA JIMENEZ Y DON JORGE VALLEJO LOPEZ MEDIANTE ESCRITURA QUE CAUSO LA INSCRIPCION 6&DE LA HOJA SOCIAL HASTA LAS 24 HORAS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20593 , F 128, S 8, H M 364571, I/A 7 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-36-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-208-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-16-28