GRUPMAN 9 SL
Razón Social GRUPMAN 9 SL
CIF B43530062
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE GRUPMAN 9 SL
Administrador Solidario
VINCULACIONES DE GRUPMAN 9 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPMAN 9 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Antoli Soro Josefa Magdalena | Administrador Solidario | 05/01/2024 |
ACTOS BORME DE GRUPMAN 9 SL
Nombramientos
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 174, S 8, H T 16091, I/A 3 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-43
Datos del registro mercantil de Tarragona
Número de acto: 19.201
Número de página: 1.986
Ceses/Dimisiones
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 174, S 8, H T 16091, I/A 3 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-43
Datos del registro mercantil de Tarragona
Número de acto: 19.201
Número de página: 1.986
Depósito de cuentas anuales
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-43
Datos del registro mercantil de Tarragona
Número de acto: 785.708
Número de página: 54.254
Depósito de cuentas anuales
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-43
Datos del registro mercantil de Tarragona
Número de acto: 699.239
Número de página: 58.429